KRS 0000057349
NIP8421559915
REGON77129146300000
NazwaZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ W BYTOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ W BYTOWIE
Data rejestracji 26 paź 2001 (23 lata temu) 26 paź 2001
Data usunięcia 20 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE
Adres JAGODOWA, 7, BYTÓW, 77-100, BYTÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWKAZIMIERZ GRZEGORZ GŁÓWCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2004-05-21
TADEUSZ ANDRZEJ JAKUBEK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2004-05-21
ŁUKASZ SYLWESTER MAJER
Członek Organu Nadzoru
2007-03-30
2017-10-20
WOJCIECH TOMASZ KUCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-21
2008-04-02
JAN JÓZEF MAJER
Członek Organu Nadzoru
2004-05-21
2007-03-30
JAROSŁAW GRZEGORZ ŁOZA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-21
2007-03-30
JULIAN STANISŁAW BŁASZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-26
2004-05-21
STANISŁAW ROBERT MROZEK GLISZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-30
2017-10-20
RYSZARD ZBIGNIEW TKACZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-04-02
2017-10-20
TADEUSZ ANDRZEJ JAKUBEK
Likwidator
2017-06-07
2017-10-20
MARIAN MIROSŁAW KASZUBOWSKI
Likwidator
2017-06-07
2017-10-20
WIESŁAW STEFAN MIGEL
Likwidator
2017-06-07
2017-10-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE SPRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ZRZESZENIA SKŁADAJĄ W JEGO IMIENIU DWIE OSOBY, W TYM PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ORAZ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB OSOBA UPEŁNOMOCNIONA
ANTONI MIGEL
PREZES
2001-10-26
2009-03-05
MARIAN MIROSŁAW KASZUBOWSKI
PREZES
2009-03-05
2017-06-07
JAN FELIKS CHAMIER GLISZCZYŃSKI
SEKRETARZ
2001-10-26
2007-03-30
ZENON HANASKO
SKARBNIK
2001-10-26
2004-05-21
ZENON MIKOŁAJ HNATIUK
CZŁONEK
2001-10-26
2004-05-21
TADEUSZ ANDRZEJ JAKUBEK
SKARBNIK
2004-05-21
2017-06-07
CZESŁAW DEONIZY JERECZEK
CZŁONEK
2004-05-21
2017-06-07
IRENEUSZ RAMCZYKOWSKI
SEKRETARZ ZARZĄDU
2007-03-30
2017-06-07
WIESŁAW STEFAN MIGEL
WICEPREZES
2009-03-05
2017-06-07
MARIAN MIROSŁAW KASZUBOWSKI
WICEPREZES
2001-10-26
2009-03-05
2001-10-26
2017-06-07
ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ W BYTOWIE
2001-10-26
2007-03-30
WOJSKA POLSKIEGO, 33, BYTÓW, 77-100, BYTÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie