KRS 0000193095
NIP8420003050
REGON00056895300000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH NIEZABYSZEWO W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUG ROLNICZYCH NIEZABYSZEWO
Data rejestracji 10 lut 2004 (21 lat temu) 10 lut 2004
Data usunięcia 07 gru 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 92, NIEZABYSZEWO, 77-132, NIEZABYSZEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#0111A UPRAWA ZBÓŻ #0111B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII I INULINY #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0112B UPRAWA WARZYW I SPECJALNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #9000D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓWTERESA MARIA BRZESKA
Likwidator
2011-06-06
2012-12-07
JÓZEF LITWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-10
2012-12-07
STEFAN WAŁDOCH
Członek Organu Nadzoru
2004-02-10
2006-09-08
AGNIESZKA WICZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-10
2012-12-07
JAN EDMUND TREDER
Członek Organu Nadzoru
2006-09-08
2012-12-07
MAŁGORZATA REKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-10
2012-12-07
MARIA KUŹNICKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-10
2012-12-07
ANTONI MIGEL
Członek Organu Nadzoru
2004-02-10
2010-07-23
JERZY JANCA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-08
2012-12-07
ZYGFRYD ŁĄCKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-23
2012-12-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
JÓZEF LUPA
PREZES ZARZĄDU
2004-02-10
2011-06-06
WIESŁAWA ZOFIA SKIERKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-10
2011-06-06
TERESA MARIA BRZESKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-10
2011-06-06
2004-02-10
2007-01-19
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH
2007-01-19
2011-06-06
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH NIEZABYSZEWO
2004-02-10
2007-01-19
1-GO MAJA, 3, BYTÓW, 77-100, BYTÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie