KRS 0000468536
NIP8393172994
NazwaBIO VOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIO VOLT
Data rejestracji 03 lip 2013 (11 lat temu) 03 lip 2013
Data usunięcia 09 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1A, PŁASZEWO, 76-251, KOBYLNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3511 PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512 PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513 DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514 HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #352 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA I HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM #3521 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCHJAN FELIKS CHAMIER GLISZCZYŃSKI
Wspólnik
2013-07-03
2019-09-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
PIOTR TOMASZ JAŚKIEWICZ
Wspólnik
2013-07-03
2019-09-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
PIOTR TOMASZ JAŚKIEWICZ
Prokurent
2013-07-03
2019-09-09
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
JAN FELIKS CHAMIER GLISZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-07-03
2019-09-09
ANNA IRENA JAŚKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-03
2019-09-09
2013-07-03
2019-09-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-07-03
2019-09-09
BIO VOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-07-03
2019-09-09
1A, PŁASZEWO, 76-251, KOBYLNICA, POLSKA
2013-07-03
2019-09-09
351 - WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2013-07-03
2019-09-09
3511 - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2013-07-03
2019-09-09
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2013-07-03
2019-09-09
3512 - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2013-07-03
2019-09-09
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2013-07-03
2019-09-09
3513 - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2013-07-03
2019-09-09
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2013-07-03
2019-09-09
3514 - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2013-07-03
2019-09-09
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2013-07-03
2019-09-09
352 - WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA I HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie