KRS 0000056075
REGON81241281400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA BUDOWLANA "EKO-BUD" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUDOWLANA "EKO-BUD"
Data rejestracji 05 lis 2001 (23 lata temu) 05 lis 2001
Data usunięcia 03 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ, 22, SZCZECIN, 70-790, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUDAMAZY WALDEMAR STACHERA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2019-07-03
JANUSZ MASSIEL
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2019-07-03
ROMUALD ZDZISŁAW SIERPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2019-07-03
JÓZEF MATUSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2019-07-03
JERZY WYSOCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2019-07-03
DAMAZY WALDEMAR STACHERA
Likwidator
2003-03-19
2019-07-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
ZDZISŁAW KACZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-05
2003-03-19
ANDRZEJ WACŁAW SZYSZKO
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-11-05
2003-03-19
DANUTA MARIA STANKOWSKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-11-05
2003-03-19
2001-11-05
2003-03-19
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANA "EKO-BUD"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie