KRS 0000058068
NIP8520400885
REGON00050797000000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE
Data rejestracji 06 lis 2001 (23 lata temu) 06 lis 2001
Data usunięcia 28 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres JAGIELLOŃSKA, 97, SZCZECIN, 70-435, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANARENATA GARBACZEWSKA
Pełnomocnik
2008-03-27
2014-05-20
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W SZCZECINIE PRZY ZAWIERANIU UMÓW PROWADZENIA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, W TYM BIEŻĄCYCH I POMOCNICZYCH, LOKAT TERMINOWYCH, RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH ORAZ RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, RACHUNKÓW POWIERNICZYCH, PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA UMÓW DOTYCZĄCYCH WYDAWANIA KART PŁATNICZYCH.
MAŁGORZATA HALINA WALKOWIAK
Pełnomocnik
2007-06-26
2015-11-30
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ZA BANK BEZ OGRANICZEŃ.
GRAŻYNA RÓŻALSKA JURGIEWICZ
Pełnomocnik
2014-05-20
2017-11-28
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W SZCZECINIE PRZY ZAWIERANIU UMÓW PROWADZENIA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, W TYM BIEŻĄCYCH I POMOCNICZYCH, LOKAT TERMINOWYCH, RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH ORAZ RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, RACHUNKÓW POWIERNICZYCH, PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA UMÓW DOTYCZĄCYCH WYDAWANIA KART PŁATNICZYCH.
RAFAŁ ANDRZEJ SOWA
Pełnomocnik
2015-11-30
2017-11-28
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W SZCZECINIE PRZY WYKONYWANIU NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI BANKOWYCH: 1. ZAWIERANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH: ROZLICZENIOWYCH, W TYM BIEŻĄCYCH I POMOCNICZYCH; OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, POWIERNICZYCH, OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH ORAZ TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. 2. ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH WYDAWANIA KART PŁATNICZYCH I BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ. 3. PROWADZENIE KORESPONDENCJI Z KLIENTAMI BANKU. WYŻEJ WYMIENIONE CZYNNOŚCI DLA SWEJ WAŻNOŚCI WYMAGAJĄ ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z INNYM PEŁNOMOCNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU.
EWA CHYBIŃSKA
Pełnomocnik
2015-11-30
2017-11-28
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W SZCZECINIE PRZY WYKONYWANIU NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI BANKOWYCH: 1. PODPISYWANIE UMÓW KREDYTOWYCH (POŻYCZEK) ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW O CHARAKTERZE ZOBOWIĄZANIOWYM. 2. PODPISYWANIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM KREDYTÓW I POŻYCZEK. 3. PROWADZENIE KORESPONDENCJI ZEWNĘTRZNEJ DO ORGANÓW EGZEKUCYJNYCH, SĄDOWYCH, FIRM PORĘCZENIOWYCH, UBEZPIECZENIOWYCH ORAZ BAZ DANYCH, KTÓRYCH BANK JEST UCZESTNIKIEM. 4. PROWADZENIE KORESPONDENCJI Z KLIENTAMI KREDYTOWYMI (POŻYCZKOWYMI) BANKU. WSKAZANE CZYNNOŚCI DLA SWEJ WAŻNOŚCI WYMAGAJĄ ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z INNYM PEŁNOMOCNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU.
GRZEGORZ ARKADIUSZ SZCZĘSNY
Pełnomocnik
2008-03-27
2017-11-28
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W SZCZECINIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD BANKU PRZY ZAWIERANIU UMÓW KREDYTOWYCH. PODPISYWANIE KORESPONDENCJI SPORZĄDZANEJ PRZEZ DZIAŁ KREDYTÓW.
STANISŁAWA ALICJA RATYŃSKA
Pełnomocnik
2007-06-26
2008-03-27
PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA UMÓW KREDYTOWYCH DOTYCZĄCYCH WSZYSTKICH KREDYTÓW ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
EWA CHYBIŃSKA
Pełnomocnik
2007-06-26
2008-03-27
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ZA BANK BEZ OGRANICZEŃ.
DOROTA STĘPIEŃ
Pełnomocnik
2009-07-10
2016-05-09
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W SZCZECINIE PRZY ZAWIERANIU UMÓW PROWADZENIA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, W TYM BIEŻĄCYCH I POMOCNICZYCH, LOKAT TERMINOWYCH, RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH ORAZ RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, RACHUNKÓW POWIERNICZYCH, PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA UMÓW DOTYCZĄCYCH WYDAWANIA KART PŁATNICZYCH.
GRAŻYNA MIROSŁAWA BRANICKA
Pełnomocnik
2014-05-20
2017-11-28
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W SZCZECINIE PRZY WYKONYWANIU NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI BANKOWYCH: 1. ZAWIERANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH: ROZLICZENIOWYCH, W TYM BIEŻĄCYCH I POMOCNICZYCH; OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, POWIERNICZYCH, OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH ORAZ TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. 2. ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH WYDAWANIA KART PŁATNICZYCH I BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ. WYŻEJ WYMIENIONE CZYNNOŚCI DLA SWEJ WAŻNOŚCI WYMAGAJĄ ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z INNYM PEŁNOMOCNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU.
STANISŁAW OKOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2015-04-14
JACEK TROJANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2006-11-28
EDWARD MACIESZA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2003-03-06
JERZY JURGA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2015-04-14
BOŻESŁAW RUMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2006-11-28
ZBIGNIEW BAJ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2014-05-20
ZDZISŁAW KACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2010-07-01
ANDRZEJ JARMOŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2006-11-28
MIECZYSŁAW PODKALICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-06
2010-07-01
WALDEMAR DYLĄG
Członek Organu Nadzoru
2003-03-06
2006-11-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W SZCZECINIE
Sposób reprezentacji1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/, ALBO DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH PRZEZ ZARZAD, O ILE PRZEPISY STATUTU NIE STANOWIĄ INACZEJ. 2. PISEMNE OŚWIADCZENIA WOLI ZARZĄD SKŁADA PRZEZ ZAMIESZCZENIE SWYCH PODPISÓW POD NAZWĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO. 3. OŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE UDZIELONYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY KREDYTÓW I POŻYCZEK WYMAGA DLA SWEJ WAŻNOŚCI PODPISANIA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA, DZIAŁAJĄCEGO W ZAKRESIE UMOCOWANIA.
HELENA KOZŁOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-11-06
2014-05-20
EWA SKRZYPCZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-06
2008-03-27
BARBARA PIELES
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-27
2017-10-31
BARBARA PIELES
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-24
2017-11-28
JAN IWAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-20
2016-05-09
BOLESŁAW ANTONI PIOTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-05-09
2016-10-28
BOLESŁAW ANTONI PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-28
2017-10-31
BOLESŁAW ANTONI PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-24
2017-11-28
DOROTA STĘPIEŃ
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2016-05-09
2017-10-31
DOROTA STĘPIEŃ
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2017-11-24
2017-11-28
2001-11-06
2017-10-31
SPÓŁDZIELNIA
2001-11-06
2017-10-31
BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE
2001-11-06
2017-10-31
JAGIELLOŃSKA, 97, SZCZECIN, 70-435, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie