KRS 0000611769
NIP8522620102
REGON36414905900000
NazwaESPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaESPOL NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 07 kwi 2016 (8 lat temu) 07 kwi 2016
Data usunięcia 30 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. EMILII PLATER, 3, SZCZECIN, 71-635, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25959000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8522620102
data rejestracji 01 gru 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #772 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOARKADIUSZ PIOTR GRALAK
Wspólnik
2016-04-07
2020-12-30
25.959 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.979.500,00 ZŁ.
DANUTA MARIA STANKOWSKA
Wspólnik
2016-04-07
2020-12-30
25.959 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.979.500,00 ZŁ.
DANUTA STANKOWSKA
Beneficjent
ARKAIUSZ GRALAK
Beneficjent
ARKAIUSZ GRALAK
reprezentant
DANUTA STANKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ARKAIUSZ GRALAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARKADIUSZ PIOTR GRALAK
PREZES ZARZĄDU
2016-04-07
2020-12-30
DANUTA MARIA STANKOWSKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2016-04-07
2020-12-30
2016-04-07
2019-10-30
UL. GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO, 78, SZCZECIN, 70-236, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie