KRS 0000054935
REGON24004833400000
NazwaPLASMA LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPLASMA LEASING POLSKA
Data rejestracji 25 paź 2001 (23 lata temu) 25 paź 2001
Data usunięcia 16 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 11, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMIBYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-10-25
2005-07-18
5 UDZIAŁÓW PO 500,00ZŁ ZA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 2.500,00ZŁ
270150701
POLUS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-10-25
2005-07-18
4 UDZIAŁY PO 500,00ZŁ ZA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 2.000,00ZŁ
276466842
ROBERT LOONIN
Wspólnik
2005-07-18
2018-05-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
IZABELA MARIA KOZLOWSKA
Prokurent
2005-07-18
2018-05-16
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
EWA ŁUCJA MARCHWIŃSKA WYRWAŁ
PREZES ZARZĄDU
2001-10-25
2005-07-18
JERZY ZBIGNIEW GRABOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-25
2005-07-18
ADAM JERZY KALABIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-25
2005-07-18
ROBERT LOONIN
PREZES ZARZĄDU
2005-07-18
2018-05-16
2001-10-25
2005-07-18
BYTOM POLUS ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie