KRS 0000135344
Nazwa"AG FINANCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAG FINANCE
Data rejestracji 06 lis 2002 (22 lata temu) 06 lis 2002
Data usunięcia 15 cze 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GÓRNICZA, 32, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-946, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNAWspólnik
2002-11-06
2009-06-15
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00;-ZŁ
27337366600000
ROMUALD JAN SZIOTKA
Prokurent
2002-11-06
2004-12-09
SAMOISTNA
ROMUALD JAN SZIOTKA
Likwidator
2006-08-28
2006-11-28
KRZYSZTOF JÓZEF WRZOS
Likwidator
2006-11-28
2009-06-15
JERZY ZBIGNIEW GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-06
2004-08-04
KRZYSZTOF JÓZEF WRZOS
Członek Organu Nadzoru
2002-11-06
2004-08-04
EDWARD JÓZEF CEBULSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-06
2004-08-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY WIELOOSOBOWYM SKŁADZIE ZARZĄDU, W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, - CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA
JOACHIM JAN GEMZA
PREZES ZARZĄDU
2002-11-06
2004-04-06
ERYK ADAM SZAFRAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-04-06
2006-05-19
ROMUALD JAN SZIOTKA
PREZES ZARZĄDU
2006-05-19
2006-08-28
2002-11-06
2006-08-28
"AG FINANCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-06
2006-08-11
BYTOMSKA, 154, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-940, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA
2006-08-11
2007-11-16
JANA BRZECHWY, 13, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-949, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie