KRS 0000054734
NIP5270203974
REGON00623639900000
NazwaM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaM POLAND
Data rejestracji 19 paź 2001 (23 lata temu) 19 paź 2001
Data usunięcia 31 gru 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOŁOSKA, 5, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 625000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6340A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6340B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH WODNYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #6412B DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7122Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7123Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #2416Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6110A MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #6110B PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6210Z ROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY #6220Z POZAROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY #6311A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #6311B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #6312B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACHMAERSK A/S
Wspólnik
2001-10-19
2009-12-31
6250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 625.000 ZŁ
TOMASZ MACIEJ ZWIERCAN
Likwidator
2009-03-12
2009-12-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
MICHAEL BLACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-19
2002-07-17
THOMAS OERTING JOERGANSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-19
2009-03-12
FLEMMING MAAGAARD JENSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-17
2009-03-12
2001-10-19
2009-02-12
MAERSK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-02-12
2009-03-12
"M POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2001-10-19
2004-08-09
PUŁAWSKA, 15, WARSZAWA, 02-515, WARSZAWA, POLSKA
2004-08-09
2007-05-23
DOMANIEWSKA, 41, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie