KRS 0000051741
NIP5210082308
REGON00215508900000
Nazwa"BANTEX POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBANTEX POLAND
Data rejestracji 15 lis 2001 (23 lata temu) 15 lis 2001
Data usunięcia 09 wrz 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LESZNOWSKA, 20, BŁONIE, 05-870, BŁONIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#2111Z PRODUKCJA MASY CELULOZOWEJ #2112Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #2121Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #2123Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #2125Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAWBANTEX A/S
Wspólnik
2001-11-15
2002-11-19
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3500000 (TRZY MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)
HOLDHAM SOCIETE ANONYME
Wspólnik
2002-11-19
2013-09-09
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3500000 (TRZY MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH
DARIUSZ STANISŁAW STRĄCZYŃSKI
Likwidator
2011-08-09
2013-09-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ELŻBIETA WENCEL LABUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-15
2005-05-20
FRANCIS MARC WERNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-17
2010-11-15
DARIUSZ STANISŁAW STRĄCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-20
2011-08-09
ERIC PASCAL JOAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-15
2011-08-09
KNUT GOTFREDSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-15
2003-12-17
FREDERIC RENE DE SCHAECK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-15
2011-02-15
2001-11-15
2011-08-09
"BANTEX POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-15
2002-05-09
LESZNOWOLSKA, 20, BŁONIE, 05-870, BŁONIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie