KRS 0000048274
NIP7393245793
REGON51139639900000
NazwaMONTANA FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMONTANA FARM
Data rejestracji 27 wrz 2001 (23 lata temu) 27 wrz 2001
Data usunięcia 14 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MAZURSKA, 11, OLSZTYN, 10-519, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 285000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7393245793
data rejestracji 24 cze 2022
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 kwi 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMILUIGI CREMONINI
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
1939-04-28
JOLANTA BOCHEŃSKA
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
LUIGI CREMONINI
Beneficjent
1939-04-28
GREENFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-09-27
2004-05-11
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000 ZŁ
012225818
ITALIA ALIMENTARI S.P.A.
Wspólnik
2002-06-04
2023-04-14
285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 285.000,00 ZŁ
JOLANTA BOCHEŃSKA
Prokurent
2005-01-21
2022-05-12
PROKURA SAMOISTNA
JOLANTA BOCHEŃSKA
Likwidator
2022-05-12
2023-04-14
LUIGI CREMONINI
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY WSPÓLNIKA ITALIA ALIMENTARI S.P.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
STEFANO ZANELLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-04
2005-01-21
GIULIANO BERNARDI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-27
2004-05-11
GIULIO BONFANTI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-27
2004-05-11
PIOTR LALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-27
2002-06-04
ENZO MALINVERNO
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-04
2004-05-11
ENZO MALINVERNO
PREZES ZARZĄDU
2004-05-11
2005-01-21
MAURO FARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-04
2004-05-11
VITTORIO VENTURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-11
2005-01-21
NICOLA BONFATTI
PREZES ZARZĄDU
2005-01-21
2010-08-24
LUCA BARTALI
PREZES ZARZĄDU
2010-08-24
2022-05-12
2001-09-27
2022-05-12
MONTANA FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-27
2005-01-21
PLATYNY, 11-015, OLSZTYNEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie