KRS 0000047333
NIP9130003800
REGON00045655600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA "PRODIMEL" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"PRODIMEL" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 25 wrz 2001 (23 lata temu) 25 wrz 2001
Data usunięcia 08 sie 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MOSTOWA, 19, ŚRODA ŚLĄSKA, 55-300, ŚRODA ŚLĄSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2874Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCHWIOLETTA BARBARA PRZYBYLSKA
Pełnomocnik
2011-02-17
2012-07-19
DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI "PRODIMEL" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ UL. MOSTOWA 19
ANDRZEJ MARCINOWSKI
Likwidator
2012-07-19
2016-08-08
MIKOŁAJ ŚWITALSKI
Likwidator
2014-07-24
2016-04-12
JERZY STARUCH
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2004-09-28
MARIAN CZYREK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2006-08-31
TERESA ŻOŁNIERCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2004-09-28
STANISŁAW RACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2004-09-28
MAŁGORZATA KRUSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2004-09-28
MARIA WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-28
2005-08-11
ZBIGNIEW MARKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-28
2005-08-11
DANUTA GÓRA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-28
2005-08-11
URSZULA ROZALIA KORAB
Członek Organu Nadzoru
2004-09-28
2006-08-31
JERZY STARUCH
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2011-02-17
MIKOŁAJ ŚWITALSKI
Powiernik
2014-07-24
2016-04-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
MARIAN CHATYS
PREZES ZARZĄDU
2001-09-25
2002-03-18
ZDZISŁAW GÓRNICKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-18
2011-02-17
MARIAN CZYREK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU
2011-02-17
2011-07-22
JERZY STARUCH
PREZS ZARZĄDU
2011-07-22
2012-07-19
2001-09-25
2012-07-19
SPÓŁDZIELNIA "PRODIMEL" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
2012-07-19
2014-07-24
SPÓŁDZIELNIA "PRODIMEL" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie