KRS 0000031062
NIP9130003852
REGON00045029800000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA - SRW W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaRZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA - SRW LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 25 lip 2001 (23 lata temu) 25 lip 2001
Data usunięcia 09 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MOSTOWA, 24, ŚRODA ŚLĄSKA, 55-300, ŚRODA ŚLĄSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9130003852
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #45 BUDOWNICTWO #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUANDRZEJ MARCINOWSKI
Likwidator
2014-12-11
2020-07-09
ANNA ŁASKAWIEC
Likwidator
2016-10-28
2020-07-09
JERZY SEREDA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2006-09-22
CELINA STAŚKO
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2006-09-22
WIESŁAW STAŚKO
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2006-09-22
STEFAN ANDRASZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2006-09-22
JAN ŚWIERZBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2006-09-22
KRZYSZTOF STAŚKO
Członek Organu Nadzoru
2006-11-10
2020-07-09
TOMASZ BOGUMIŁ TOMCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-10
2020-07-09
ZBIGNIEW MIECZYSŁAW GOLCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-10
2012-10-03
WIESŁAW STAŚKO
Członek Organu Nadzoru
2006-11-10
2020-07-09
JERZY SEREDA
Członek Organu Nadzoru
2006-11-10
2020-07-09
ANNA ŁASKAWIEC
Powiernik
2016-10-28
2020-07-09
HELENA GRUSZCZYŃSKA
Pełnomocnik
2011-06-06
2014-12-11
ZAWIERANIE UMÓW USŁUGOWYCH, INWESTYCYJNYCH, REMONTOWYCH, KREDYTOWYCH, POŻYCZKI, GWARANCJI, PORĘCZENIA I FAKTORINGU, UGODY, CESJI, WIERZYTELNOŚCI, INNYCH USTANAWIAJĄCYCH PRAWNE ZABEZPIECZENIE KREDYTÓW, POŻYCZEK, GWARANCJI I PORĘCZEŃ, ANEKSÓW DO ZAWARTYCH UMÓW, O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, DO REPREZENTOWANIA FIRMY I AKCEPTACJI DOKUMENTACJI W POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK SPÓŁDZIELNI
WALDEMAR STRUGAŁA
PREZES ZARZĄDU
2001-07-25
2014-09-09
BOGUMIŁ TOMCZEWSKI
VICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-25
2010-06-15
RYSZARD LONGIN KSIĄŻCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-25
2014-12-11
STEFAN ANDRASZ
V-CE PREZES ZARZĄDU
2010-06-15
2014-12-11
2001-07-25
2005-09-21
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA - BIURO OBRACHUNKOWE
2005-09-21
2014-12-11
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA - SRW
2014-12-11
2016-10-28
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA - SRW W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie