KRS 0000281538
NIP9151726751
REGON02053925500000
Nazwa"VIOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVIOLA
Data rejestracji 24 maj 2007 (17 lat temu) 24 maj 2007
Data usunięcia 25 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAMKOWA, 19, ŻMIGRÓD, 55-140, ŻMIGRÓD, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5154100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9151726751
data rejestracji 01 sie 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 lis 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJKRZYSZTOF GRZEGORZEWSKI
Wspólnik
2008-05-21
2009-06-17
16.793 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 839.650 (OSIEMSET TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SZEĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
IZABELA URSZULA PAWEŁKOWICZ
Wspólnik
2007-05-24
2021-11-25
51.540 UDZIAŁY PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.577.000 ZŁ (DWA MILIONY PIEĆSET SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY)
GRZEGORZ STANISŁAW GRZEGORZEWSKI
Wspólnik
2007-05-24
2008-02-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF GRZEGORZEWSKI
Wspólnik
2007-05-24
2008-02-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
GRZEGORZ STANISŁAW GRZEGORZEWSKI
Wspólnik
2008-05-21
2021-11-25
51.542 UDZAIŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.577.100 (DWA MILIONY PIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH
KAROLINA GRZEGORZEWSKA
Wspólnik
2008-05-21
2012-06-21
33.586 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.679.300 ZŁ (MILION SZEŚĆSET SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH)
MIKOŁAJ ŚWITALSKI
Powiernik
2014-06-30
2021-11-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWA
GRZEGORZ STANISŁAW GRZEGORZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-05-24
2014-02-06
IZABELA URSZULA PAWEŁKOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-24
2008-05-21
KRZYSZTOF GRZEGORZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-24
2010-09-29
IZABELA URSZULA PAWEŁKOWICZ
PREZES
2014-02-06
2021-11-25
2007-05-24
2014-06-30
"VIOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-06-30
2021-11-23
"VIOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie