KRS 0000042902
REGON79101022400000
NazwaPOWIATOWY ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOWIATOWY ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH
Data rejestracji 11 wrz 2001 (23 lata temu) 11 wrz 2001
Data usunięcia 05 maj 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3 MAJA, 29, AUGUSTÓW, 16-300, AUGUSTÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#851 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO #8511Z SZPITALNICTWO #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #8513Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA #8514 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8514B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8514C POZOSTAŁA DZIAŁALANOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8514D 1. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA I LECZNICZA 2. OPIEKA NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEANTONI SNARSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-30
2008-05-05
MICHAŁ KRUPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-30
2008-05-05
ANDRZEJ CZUPER
Członek Organu Nadzoru
2003-10-30
2008-05-05
KRZYSZTOF STEFAN CIOCH
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2002-06-06
MAREK PIRSZTUK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2003-10-30
MIROSŁAW KRAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2008-05-05
ELŻBIETA PSZCZOŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2003-10-30
MAREK ROSZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2003-10-30
HANNA MARIA CHMIELEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-06
2008-05-05
POWIAT AUGUSTOWSKI
Wspólnik
2001-09-11
2008-05-05
200 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000 ZŁ
790726009
MICHAŁ HINTERTAN
Prokurent
2001-09-11
2002-06-06
ŁĄCZNA
LESZEK OSYDA
Likwidator
2004-05-17
2008-05-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
GRZEGORZ ZAKRZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-11
2002-06-06
WALDEMAR PODGRUDNY
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-09-11
2002-06-06
LESZEK OSYDA
PREZES ZARZĄDU
2002-06-06
2004-05-17
2001-09-11
2004-05-17
POWIATOWY ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W AUGUSTOWIE
2001-09-11
2002-06-06
SZPITALNA, 12, AUGUSTÓW, 16-300, AUGUSTÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie