KRS 0000132810
NIP8461525259
REGON79104096900000
NazwaSTOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W AUGUSTOWIE
Krótka nazwaRODZICÓW NA RZECZ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W AUGUSTOWIE
Data rejestracji 27 wrz 2002 (22 lata temu) 27 wrz 2002
Data usunięcia 30 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres ŚRÓDMIEŚCIE, 31, AUGUSTÓW, 16-300, AUGUSTÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8461525259
data rejestracji 01 maj 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 lip 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻYBARBARA RUTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-02-23
2015-02-05
EWA ANUSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-02-23
2015-02-05
IZABELA PIASECKA
Członek Organu Nadzoru
2005-11-21
2007-12-07
DANUTA KUCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-11-21
2011-02-23
MAŁGORZATA MITROS
Członek Organu Nadzoru
2005-11-21
2011-02-23
MAŁGORZATA BĄDZIUL
Członek Organu Nadzoru
2007-12-07
2015-02-05
EWA TABAKA
Członek Organu Nadzoru
2015-02-05
2020-11-13
KAROL CZARNIECKI
Członek Organu Nadzoru
2015-02-05
2020-11-13
KATARZYNA TWARDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-02-05
2020-11-13
KATARZYNA PASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2020-11-13
2021-06-30
TERESA ALICJA KOWNACKA ZASZTOWT
Likwidator
2020-11-13
2021-06-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI, PISM I DOKUMENTÓW W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH OSÓB: PREZESA I WICEPREZESA.
JERZY DOBROWOLSKI
PRZEWODNICZĄCY
2002-09-27
2005-11-21
JERZY HARASIM
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
2002-09-27
2004-01-14
LESZEK CZOKAJŁO
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
2002-09-27
2005-11-21
LESZEK CZOKAJŁO
PREZES
2005-11-21
2011-02-23
BOŻENA ELŻBIETA SIENKIEWICZ JÓZWIK
SEKRETARZ
2002-09-27
2004-01-14
HALINA KALISZ
SKARBNIK
2002-09-27
2004-01-14
MAREK KRZYSZTOF POLKOWSKI
WICEPREZES
2004-01-14
2007-12-07
HALINA DOROTA AGACIAK
SKARBNIK
2004-01-14
2007-12-07
JERZY WOJCIECH MAZUR
SEKRETARZ
2004-01-14
2005-11-21
TERESA ALICJA KOWNACKA
WICEPREZES
2005-11-21
2011-02-23
2002-09-27
2021-06-30
STOWARZYSZENIE
2002-09-27
2021-06-30
STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W AUGUSTOWIE
2002-09-27
2021-06-30
ŚRÓDMIEŚCIE, 31, AUGUSTÓW, 16-300, AUGUSTÓW, POLSKA
2002-09-27
2021-06-30
5211Z - HANDEL ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI
2002-09-27
2021-06-30
5247Z - HANDEL ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI
2002-09-27
2021-06-30
6023Z - USŁUGI TRANSPORTOWE
2002-09-27
2021-06-30
9262Z - DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNO - SPORTOWA
2002-09-27
2021-06-30
6330A - ORGANIZOWANIE IMPREZ TURYSTYCZNO - WYPOCZYNKOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie