KRS 0000041324
NIP7581935249
REGON55074130200000
NazwaTELE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTELE 1
Data rejestracji 07 wrz 2001 (23 lata temu) 07 wrz 2001
Data usunięcia 14 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWY ŚWIAT, 53, WARSZAWA, 00-042, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (41)
#3001Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5248B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420E RADIODYFUZJA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELUMACIEJ FALEK
Wspólnik
2001-09-07
2003-01-13
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 PLN
EDMUND KAROL RAKOWSKI
Wspólnik
2001-09-07
2024-05-14
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) PLN
ANTONI JAN RAKOWSKI
Wspólnik
2001-09-07
2003-01-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 PLN
EDWARD WIKTOR TRYLNIK
Wspólnik
2001-09-07
2024-05-14
12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000 (DWANAŚCIE TYSIĘCY) PLN
MICHAEL BULL
Wspólnik
2001-09-07
2024-05-14
48 (CZTERDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000 (CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY) PLN
1975-07-18
SHLOMO VIRTZER
Wspólnik
2003-09-09
2024-05-14
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) PLN
ALICJA MODZELEWSKA CYGLER
Prokurent
2003-01-13
2005-01-26
SAMOISTNA
EDWARD WIKTOR TRYLNIK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-07
2003-01-13
ANNA KATARZYNA KACPROWSKA PALUSZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-07
2003-01-13
MICHAEL BULL
Członek Organu Nadzoru
2001-09-07
2003-01-13
1975-07-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
MICHAEL MELMAN
PREZES ZARZĄDU
2001-09-07
2004-05-12
MICHAEL MELMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-12
2005-07-18
EDMUND KAROL RAKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-07
2005-07-18
MACIEJ FALEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-07
2003-01-13
MICHAEL BULL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-13
2004-05-12
1975-07-18
SŁAWOMIR JAN JAROSZ
PREZES ZARZĄDU
2004-05-12
2005-07-18
WOJCIECH POSIEWKA
PREZES ZARZĄDU
2005-07-18
2024-05-14
2001-09-07
2005-01-26
GAWOTA, 14, WARSZAWA, 02-830, WARSZAWA, POLSKA
2005-01-26
2005-09-22
AL. 3-GO MAJA, 2, WARSZAWA, 00-391, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie