KRS 0000242528
REGON14025457400000
NazwaBUSINESS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBUSINESS INVESTMENT
Data rejestracji 30 wrz 2005 (19 lat temu) 30 wrz 2005
Data usunięcia 26 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DZIKA, 4, WARSZAWA, 00-194, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7221Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAWMICHAEL MENDEL MENACHEM BULL
Wspólnik
2005-09-30
2020-06-26
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,- ZŁ
MICHAEL MELMAN
Wspólnik
2005-09-30
2020-06-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
SŁAWOMIR JAN JAROSZ
Wspólnik
2005-09-30
2020-06-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
SŁAWOMIR JAN JAROSZ
PREZES ZARZĄDU
2005-09-30
2020-06-26
MICHAEL MELMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-30
2020-06-26
2005-09-30
2020-06-26
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-30
2020-06-26
BUSINESS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-30
2020-06-26
DZIKA, 4, WARSZAWA, 00-194, WARSZAWA, POLSKA
2005-09-30
2020-06-26
5190Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
2005-09-30
2020-06-26
6523Z - POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2005-09-30
2020-06-26
7011Z - ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2005-09-30
2020-06-26
7012Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2005-09-30
2020-06-26
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2005-09-30
2020-06-26
7031Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2005-09-30
2020-06-26
7032Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE
2005-09-30
2020-06-26
7110Z - WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
2005-09-30
2020-06-26
7121Z - WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO
2005-09-30
2020-06-26
7210Z - DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie