KRS 0000040625
NIP1130146286
REGON01029449400000
NazwaIZBA GOSPODARCZA ZRADIOFONIZOWANYCH TAKSÓWKARZY O'K! TAXI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZRADIOFONIZOWANYCH TAKSÓWKARZY O'K! TAXI
Data rejestracji 04 wrz 2001 (23 lata temu) 04 wrz 2001
Data usunięcia 05 lis 2012 Invalid date
Forma prawnaIZBA GOSPODARCZA
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 144, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJERZY PIOTR SŁAWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-12-28
2012-11-05
ZBIGNIEW CHYŻY
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2003-07-30
SŁAWOMIR EDWARD TOBER
Członek Organu Nadzoru
2007-05-25
2008-10-27
ANDRZEJ ŻELAŹNICKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-27
2009-07-03
SŁAWOMIR BOGUSŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-07-03
2012-11-05
MAREK STANISŁAW HOŁDAK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-28
2012-11-05
MIROSŁAW KAZIMIERZ URBAŚ
Członek Organu Nadzoru
2006-01-24
2007-05-25
ANDRZEJ TURAŁA
Członek Organu Nadzoru
2006-01-24
2008-10-27
MAREK HOŁDAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2003-07-30
SŁAWOMIR LIS
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2003-07-30
REMIGIUSZ ADAM PRZEŹDZIECKI
Likwidator
2012-09-05
2012-11-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA W IMIENIU IZBY OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES Z WICEPREZESEM. PREZES I W-CE PREZES MOGĄ UDZIELAĆ CZŁONKOM ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ PISEMNYCH PEŁNOMOCNICTW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH. W TAKIM PRZYPADKU OŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SKŁADA PREZES LUB WICEPREZES WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM.
ANDRZEJ TURAŁA
WICEPREZES
2001-09-04
2003-07-30
ANDRZEJ TURAŁA
CZŁONEK
2003-07-30
2006-01-24
WOJCIECH TADEUSZ BANASZEK
CZŁONEK
2001-09-04
2003-07-30
ANDRZEJ DARIUSZ KOSTRZEWA
CZŁONEK
2001-09-04
2003-07-30
HUBERT RYSZARD ŁUCZAK
CZŁONEK
2001-09-04
2003-07-30
SŁAWOMIR WŁADYSŁAW DOLAZIŃSKI
CZŁONEK
2006-05-31
2007-05-25
SŁAWOMIR EDWARD TOBER
CZŁONEK
2006-01-24
2006-05-31
WALDEMAR DARIUSZ TCHOREK
CZŁONEK
2006-05-31
2007-05-25
JERZY OZGA
CZŁONEK
2007-05-25
2008-10-27
REMIGIUSZ ADAM PRZEŹDZIECKI
CZŁONEK
2007-05-25
2008-10-27
2001-09-04
2012-09-05
IZBA GOSPODARCZA ZRADIOFONIZOWANYCH TAKSÓWKARZY O'K! TAXI
2001-09-04
2006-01-24
TERESPOLSKA, 4, WARSZAWA, 03-813, WARSZAWA, POLSKA
2006-01-24
2008-10-27
MIŃSKA, 25, WARSZAWA, 03-808, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie