KRS 0000040388
REGON00065613700000
NazwaSIEDLECKA SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SIEDLCACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSIEDLECKA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SIEDLCACH
Data rejestracji 31 sie 2001 (23 lata temu) 31 sie 2001
Data usunięcia 26 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 3-GO MAJA, 51, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5262A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHEDMUND ŁASTOWIECKI
Likwidator
2002-01-15
2006-08-31
MARIA KOZIEŁ
Likwidator
2006-08-31
2019-02-26
ANDRZEJ ANTONI RYSZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2019-02-26
KAZIMIERZ JANUSZ STRUS
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2005-05-23
JANINA FRYSKE
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2005-05-23
MARIAN MAZUREK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2019-02-26
DANUTA MICHALAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2005-05-23
MARIAN BOLESŁAW KORNEĆ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2018-02-20
ANNA WIESŁAWA BŁOŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2005-05-23
TERESA PIELASA
Członek Organu Nadzoru
2005-05-23
2018-02-20
GRAŻYNA PIETRAK
Członek Organu Nadzoru
2005-05-23
2019-02-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
EDMUND ŁASTOWIECKI
PREZES
2001-08-31
2002-01-15
ELŻBIETA BARSZCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-31
2002-01-15
2001-08-31
2002-01-15
SIEDLECKA SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SIEDLCACH
2001-08-31
2007-11-28
SOKOŁOWSKA, 153, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie