KRS 0000131752
NIP8210006906
REGON00038998900000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WODYNIACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WODYNIACH
Data rejestracji 19 wrz 2002 (22 lata temu) 19 wrz 2002
Data usunięcia 08 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SIEDLECKA, WODYNIE, 08-117, WODYNIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8210006906
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURAKRZYSZTOF WŁADYSŁAW SZOSTEK
Likwidator
2022-04-11
2022-09-08
KRZYSZTOF SZOSTEK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-19
2020-04-08
ROMAN PAUDYNA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-19
2006-07-06
JAN TROJANEK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-19
2006-07-06
EDWARD JAGŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-19
2010-09-24
ZDZISŁAW OLCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-19
2022-09-08
SŁAWOMIR JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-19
2014-07-16
ZDZISŁAW POLAK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-19
2006-07-06
STANISŁAW PILICH
Członek Organu Nadzoru
2002-09-19
2010-09-24
GRAŻYNA GAJOWNICZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-19
2022-09-08
HENRYKA KUBLIK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-19
2006-07-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
KAZIMIERZ JANUSZ STRUS
PREZES ZARZĄDU
2002-09-19
2004-02-06
TERESA PIELASA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-19
2004-02-06
TERESA PIELASA
PREZES ZARZĄDU
2004-02-06
2017-08-29
KAMILA GRAŻYNA KIELAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-06
2022-04-11
ANDRZEJ KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-08-29
2020-04-08
KRZYSZTOF WŁADYSŁAW SZOSTEK
PREZES ZARZĄDU
2020-04-08
2022-04-11
2002-09-19
2022-04-11
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WODYNIACH
2002-09-19
2004-02-06
97, WODYNIE, 08-117, WODYNIE, POLSKA
2004-02-06
2009-01-12
SIEDLECKA, WODYNIE, 08-117, WODYNIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie