KRS 0000037370
NIP7393247800
REGON51140187000000
NazwaKORPORACJA BUDOWLANA THERMOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKORPORACJA BUDOWLANA THERMOBUD
Data rejestracji 21 sie 2001 (23 lata temu) 21 sie 2001
Data usunięcia 14 sie 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUBELSKA, 43A, OLSZTYN, 10-410, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #267 PRODUKCJA WYROBÓW ZE SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO #7132 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWYWITOLD JAN ZIELSKI
Wspólnik
2001-08-21
2002-11-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
JANUSZ STANISŁAW ŻWIRKO
Wspólnik
2001-08-21
2002-11-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
DAMIAN BIEŃKOWSKI
Wspólnik
2002-11-12
2007-08-14
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ.
ROMUALD PRUSIK
Wspólnik
2002-11-12
2007-08-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
ZYGFRYD WILENGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-21
2002-11-12
LESZEK SZCZEPAŃSKI
PREZES ZARZĄD
2002-11-12
2007-08-14
2001-08-21
2003-08-19
LUBELSKA, 43A, OLSZTYN, 10-900, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie