KRS 0000744237
NIP5223133551
REGON38098226000000
NazwaMA-SKI SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMA-SKI SERWIS
Data rejestracji 13 sie 2018 (6 lat temu) 13 sie 2018
Data usunięcia 23 mar 2021 23 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DEDALA, 1, WARSZAWA, 03-983, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJOLANTA ZIELSKA
Wspólnik
2018-08-13
2021-03-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH
JANUSZ STANISŁAW ŻWIRKO
Wspólnik
2018-08-13
2021-03-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH
WOJCIECH JERZY ŁAPIŃSKI
Wspólnik
2018-08-13
2021-03-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH
ZIEMOWIT WŁADYSŁAW PIENIĘŻNY
Wspólnik
2018-08-13
2021-03-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH
IWONA BARBARA KWARCIAK WESOŁOWSKA
Wspólnik
2018-08-13
2021-03-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH
JOLANTA ZIELSKA
Beneficjent
JOLANTA ZIELSKA
reprezentant
JOLANTA ZIELSKA
Likwidator
2020-06-25
2021-03-23
JOLANTA ZIELSKA
Beneficjent
BRAK UDZIAŁOWCÓW POSIADAJĄCYCH MIN 25% UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ OD JEDNEJ (1) DO PIĘCIU (5) OSÓB. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT.
ZIEMOWIT WŁADYSŁAW PIENIĘŻNY
PREZES ZARZĄDU
2018-08-13
2019-01-16
JANUSZ STANISŁAW ŻWIRKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-13
2020-06-25
BARBARA JOLANTA PIENIĘŻNA
PREZES ZARZĄDU
2019-03-04
2020-06-25
2018-08-13
2020-06-25
MA-SKI SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-08-13
2020-06-18
UL. ŁOPUSZAŃSKA, 47, WARSZAWA, 02-232, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie