KRS 0000036208
NIP7640075039
REGON00037289400000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 17 sie 2001 (23 lata temu) 17 sie 2001
Data usunięcia 21 mar 2018 21 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PLAC WIOSNY LUDÓW, 5, UJŚCIE, 64-850, UJŚCIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWZYGMUNT KORDYLA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-17
2001-09-25
MIECZYSŁAW KAZIMIERZ ZANNIER
Członek Organu Nadzoru
2001-08-17
2001-09-25
JÓZEF MARCIN TYKWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-17
2001-09-25
KAROL PRZYBYŁKO
Członek Organu Nadzoru
2001-08-17
2001-09-25
DANUTA DISTERHEFT
Członek Organu Nadzoru
2015-04-17
2018-03-21
JAN JERZY PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-17
2001-09-25
MARCEL MARCIN ROSZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-17
2001-09-25
LECH FRANCISZEK FELSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-17
2001-09-25
STEFAN CZESŁAW PIECHOCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-17
2001-09-25
RYSZARD FRANCISZEK DISTERHEFT
Członek Organu Nadzoru
2001-08-17
2001-09-25
BOŻENA STANISŁAWA LASHMANN
Likwidator
2017-03-01
2018-03-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
DANUTA MARIA DISTERHEFT
PREZES ZARZĄDU
2001-08-17
2003-05-28
DANUTA GRZESZCZAK
ZASTĘPCA PREZESA - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2001-08-17
2003-10-13
CZESŁAW KISAŁA
PREZES ZARZĄDU
2003-05-28
2008-07-23
LECH FRANCISZEK FELSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2001-08-17
2008-07-23
BERNADETA HANNA CHUŁEK
ZASTĘPCA PREZESA I GŁÓWNY KSIĘGOWY
2015-04-17
2017-03-01
WIESŁAWA KAPERA
ZASTĘPCA PREZESA
2003-10-13
2008-07-23
WIESŁAWA KAPERA
PREZES ZARZĄDU
2008-07-23
2015-04-17
MARIA KRYSTYNA RETKOWSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2008-07-23
2015-04-17
MARIA KRYSTYNA RETKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-04-17
2017-03-01
2001-08-17
2002-09-04
GMINNA SPÓŁDZELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
2002-09-04
2017-03-01
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
2001-08-17
2003-10-13
PORTOWA, 7, UJŚCIE, 64-850, UJŚCIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie