KRS 0000321409
NIP7811829196
REGON30099039300000
NazwaSIGMATEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaSIGMATEQ LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 13 sty 2009 (16 lat temu) 13 sty 2009
Data usunięcia 14 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSTATNIA, 49, POZNAŃ, 60-102, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7811829196
data rejestracji 05 gru 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘBOŻENA STANISŁAWA LASHMANN
Beneficjent
BOŻENA STANISŁAWA LASHMANN
reprezentant
MARIUSZ GRZEGORZ BASIAK
Wspólnik
2009-01-13
2010-05-20
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ
DOROTA STANISŁAWA WALAWENDER
Wspólnik
2009-01-13
2009-03-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
JAKUB JAN WYKURZ
Wspólnik
2010-03-16
2010-07-22
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ
URSZULA MARIA MARTUSZEWSKA WYKURZ
Wspólnik
2010-05-20
2010-07-22
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁ
MARIUSZ GRZEGORZ BASIAK
Wspólnik
2010-07-22
2021-07-14
597 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 597.000,00 ZŁ
BOŻENA LASHMANN
Powiernik
2015-09-28
2021-07-14
BOŻENA LASHMANN
NADZORCA SĄDOWY
2013-10-11
2015-09-28
BOŻENA STANISŁAWA LASHMANN
Beneficjent
BASIAK MARIUSZ WŁAŚCICIEL
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
MARIUSZ GRZEGORZ BASIAK
PREZES ZARZĄDU
2009-01-13
2021-07-14
2009-01-13
2013-10-11
SIGMATEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-10-11
2015-09-28
SIGMATEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
2009-01-13
2013-06-20
JASIELSKA, 7, POZNAŃ, 60-476, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie