KRS 0000127631
NIP7640104812
REGON00046479700000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W UJŚCIU Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI UJSKIEJ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W UJŚCIU Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI UJSKIEJ
Data rejestracji 23 sie 2002 (22 lata temu) 23 sie 2002
Data usunięcia 26 wrz 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres NOWA WIEŚ UJSKA, 64-850, UJŚCIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCHJÓZEF TYKWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-23
2007-06-18
KRZYSZTOF STANISŁAW JAGIEŁKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-23
2008-09-26
ZBIGNIEW KRZYSZTOF SZAFRAN
Członek Organu Nadzoru
2007-06-18
2008-09-26
GRZEGORZ IGNACY
Członek Organu Nadzoru
2007-06-18
2008-09-26
ANDRZEJ NAROŻNY
Członek Organu Nadzoru
2002-08-23
2007-06-18
WŁADYSŁAW BEDNAREK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-23
2007-06-18
JERZY ZYGMUNT WARGIN
Członek Organu Nadzoru
2002-08-23
2007-06-18
EDWARD SŁOMA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-23
2008-09-26
LECH FRANCISZEK FELSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-23
2008-09-26
JAN LAUBE
Członek Organu Nadzoru
2002-08-23
2008-09-26
EWA MARIA KRZYŻANOWSKA
Likwidator
2007-09-07
2008-09-26
JÓZEF TYKWIŃSKI
Likwidator
2007-09-07
2008-09-26
KRZYSZTOF STANISŁAW JAGIEŁKA
Likwidator
2007-09-07
2008-09-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
GRZEGORZ JÓZEF MRUK
PREZES ZARZĄDU
2002-08-23
2004-05-20
EWA MARIA KRZYŻANOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-23
2007-09-07
KRZYSZTOF STANISŁAW JAGIEŁKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-23
2007-09-07
JÓZEF TYKWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU (DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ)
2004-05-20
2007-06-18
JÓZEF TYKWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-06-18
2007-09-07
2002-08-23
2007-09-07
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W UJŚCIU Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI UJSKIEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie