KRS 0000035604
REGON19036761200000
NazwaALLCON INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALLCON INVESTMENT
Data rejestracji 13 sie 2001 (23 lata temu) 13 sie 2001
Data usunięcia 14 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁUŻYCKA, 6, GDYNIA, 81-537, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3290500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #45 BUDOWNICTWO #55 HOTELE I RESTAURACJE #40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCHMARIUSZ KRZYSZTOF BIAŁEK
Wspólnik
2001-08-13
2008-07-22
1.974 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 987.000,00 ZŁ
SERGIUSZ JAROSŁAW GNIADECKI
Wspólnik
2001-08-13
2008-07-22
2.303 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.151.500,00 ZŁ
ARKADIUSZ WALDEMAR ŁUCZYCKI
Wspólnik
2001-08-13
2008-07-22
2.303 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.151.500,00 ZŁ
IPOPEMA 6 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2008-07-22
2008-10-14
6580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.290.000,00 ZŁ
141458600
MONIKA JOANNA URBANOWICZ
Prokurent
2004-09-15
2008-10-14
PROKURA ŁĄCZNA ( DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE )
JERZY MARIA KOŁODZIEJ
Prokurent
2001-08-13
2008-10-14
PROKURA ŁĄCZNA ( DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE )
ARKADIUSZ WALDEMAR ŁUCZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-13
2004-05-18
HALINA KATARZYNA GNIADECKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-13
2004-06-09
MARIUSZ KRZYSZTOF BIAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-13
2004-05-18
JERZY WALDEMAR GÓRA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-13
2002-02-12
AGATA BIAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-18
2004-06-09
ALINA WIESŁAWA ŁUCZYCKA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-18
2004-06-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SERGIUSZ JAROSŁAW GNIADECKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-13
2008-10-14
2001-08-13
2008-10-14
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-13
2008-10-14
ALLCON INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-13
2008-10-14
ŁUŻYCKA, 6, GDYNIA, 81-537, GDYNIA, POLSKA
2001-08-13
2008-10-14
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
2001-08-13
2008-10-14
45 - BUDOWNICTWO
2001-08-13
2008-10-14
55 - HOTELE I RESTAURACJE
2001-08-13
2008-10-14
40 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ
2001-08-13
2008-10-14
26 - PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH
2001-08-13
2008-10-14
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2001-08-13
2008-10-14
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2001-08-13
2008-10-14
60 - TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY
2001-08-13
2008-10-14
63 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
2001-08-13
2008-10-14
20 - PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie