KRS 0000034404
NIP7251161773
REGON47130342500000
NazwaBIURO PROJEKTÓW "MIASTOPROJEKT - 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIURO PROJEKTÓW "MIASTOPROJEKT - 2"
Data rejestracji 08 sie 2001 (23 lata temu) 08 sie 2001
Data usunięcia 23 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC ZWYCIĘSTWA, 2, ŁÓDŹ, 90-312, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 32000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7514Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJELŻBIETA MARIA ANDRZEJCZAK
Wspólnik
2001-08-08
2013-10-23
64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.400,00 ZŁ
BRONISŁAW KAZIMIERZ HAUZER
Wspólnik
2001-08-08
2013-10-23
64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.400,00 ZŁ
KRZYSZTOF JAN SAŁASIŃSKI
Wspólnik
2001-08-08
2011-09-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH
JAN WŁADYSŁAW KACZMARZYK
Wspólnik
2001-08-08
2013-10-23
64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.400,00 ZŁ
KRZYSZTOF TADEUSZ KRUK
Wspólnik
2001-08-08
2004-06-22
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400 ZŁ
ZBIGNIEW JABŁOŃSKI
Wspólnik
2001-08-08
2011-09-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH
WIESŁAW BONIFACY WASILEWSKI
Wspólnik
2001-08-08
2013-10-23
64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.400,00 ZŁ
MARIA ELŻBIETA LISOWSKA
Wspólnik
2001-08-08
2011-09-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR TOMASZ SĘKOWSKI
Wspólnik
2001-08-08
2013-10-23
64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.400,00 ZŁ
JAN KANTY CHRZANOWSKI
Wspólnik
2001-08-08
2004-06-22
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400 ZŁ
WIESŁAW BONIFACY WASILEWSKI
Likwidator
2013-01-02
2013-10-23
JAN WŁADYSŁAW KACZMARZYK
Likwidator
2013-01-02
2013-10-23
BRONISŁAW KAZIMIERZ HAUZER
Likwidator
2013-01-02
2013-10-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU ODBYWA SIĘ PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI
BRONISŁAW KAZIMIERZ HAUZER
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-08
2013-01-02
JAN ZYGFRYD KACZMARZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-08-08
2013-01-02
WIESŁAW BONIFACY WASILEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-08
2013-01-02
2001-08-08
2013-01-02
BIURO PROJEKTÓW "MIASTOPROJEKT-2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-08
2008-03-10
WIĘCKOWSKIEGO, 20, ŁÓDŹ, 90-722, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie