KRS 0000159558
NIP7251011714
REGON47098261900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "PROCOMMERCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKIWDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "PROCOMMERCE" W LIKIWDACJI
Data rejestracji 29 kwi 2003 (21 lat temu) 29 kwi 2003
Data usunięcia 04 mar 2013 04 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEGIONÓW, 91, ŁÓDŹ, 91-072, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#7221Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5184Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #5185Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCHMAŁGORZATA ANNA STRIKER
Likwidator
2012-06-11
2013-03-04
MAREK ANDRZEJ CZAJKOWSKI
Likwidator
2012-06-11
2013-03-04
JAN KANTY CHRZANOWSKI
Wspólnik
2003-04-29
2008-10-30
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000,00 ZŁOTYCH
MAREK ANDRZEJ CZAJKOWSKI
Wspólnik
2003-04-29
2013-03-04
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000,00 ZŁOTYCH
ŁADYSŁAW ANTONI WŁODARSKI
Wspólnik
2003-04-29
2013-03-04
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000,00 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA ANNA STRIKER
Wspólnik
2008-10-30
2013-03-04
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MAŁGORZATA ANNA STRIKER
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-29
2012-06-11
MAREK ANDRZEJ CZAJKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-29
2012-06-11
ŁADYSŁAW ANTONI WŁODARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-29
2012-06-11
ŁADYSŁĄW STEFAN WŁODARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-29
2005-12-23
2003-04-29
2012-06-11
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PROCOMMERCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-29
2008-03-07
JARACZA, 76, ŁÓDŹ, 90-251, ŁÓDŹ, POLSKA
2008-03-07
2011-05-16
KACZEŃCOWA, 10, ŁÓDŹ, 91-214, ŁÓDŹ, POLSKA
2011-05-16
2012-06-11
ŁĄKOWA, 7a, ŁÓDŹ, 90-562, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie