KRS 0000021804
NIP7551651820
REGON53152061300000
Nazwa"B+K POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaB+K POLSKA
Data rejestracji 10 lip 2001 (23 lata temu) 10 lip 2001
Data usunięcia 01 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres EICHENDORFFA, 3, WALCE, 47-344, WALCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 58230000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7551651820
data rejestracji 01 wrz 2013
status Czynny
06105015041000002216143251
INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2
ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
26114017880000332483001001
mBank Oddział Korporacyjny Opole
ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA
69105015041000002219197908
INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2
ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
69114017880000332483001003
mBank Oddział Korporacyjny Opole
ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA
70105015041000002231321338
INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2
ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCHGINTER LUDWIK MAICHER
zgłaszający - prokurent
RAJMUND MARIAN DZIK
zgłaszający - prokurent
BRITTA KLEIN
Beneficjent
1981-10-20
RÜDIGER GÜNTHER ERNST KLEIN
Beneficjent
1951-10-05
BISCHOF+KLEIN BETEILIGUNGEN GMBH (LENGERICH RFN)
Wspólnik
2001-07-10
2003-03-20
11.950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.950.000 ZŁ
B+K BETEILIGUNGEN GMBH (LENGERICH, RFN)
Wspólnik
2003-02-21
2013-10-01
17.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.226.765,00 ZŁ
RAJMUND MARIAN DZIK
Prokurent
2004-05-11
2013-10-01
SAMOISTNA
BRITTA KLEIN
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI KLEIN + GÜNTHER BETEILIGUNGS SE (HRB 10865), KTÓRA JEST JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM UPRAWIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI KLEIN + GÜNTHER SE & CO. KG (HRA 5360), KTÓRA Z KOLEI JEST JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI BISCHOF + KLEIN HOLDING SE & CO. KG (HRA 6460). SPÓŁKA BISCHOF + KLEIN HOLDING SE & CO. KG JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI B+K POLSKA HOLDING GMBH (HRB 6172), KTÓRA Z KOLEI JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI BISCHOF + KLEIN POLSKA GMBH (HRB 9864). SPÓŁKA B+K POLSKA HOLDING GMBH JEST JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM, A SPÓŁKA BISCHOF + KLEIN POLSKA GMBH JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI BISCHOF + KLEIN POLSKA GMBH SP. K. Z POWYŻSZEGO WYNIKA, IŻ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI KLEIN + GÜNTHER BETEILIGUNGS SE SPRAWUJĄ POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKI BISCHOF + KLEIN POLSKA GMBH SP. K. POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH ORAZ FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKI BISCHOF + KLEIN POLSKA GMBH SP. K.
RÜDIGER GÜNTHER ERNST KLEIN
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI KLEIN + GÜNTHER BETEILIGUNGS SE (HRB 10865), KTÓRA JEST JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM UPRAWIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI KLEIN + GÜNTHER SE & CO. KG (HRA 5360), KTÓRA Z KOLEI JEST JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI BISCHOF + KLEIN HOLDING SE & CO. KG (HRA 6460). SPÓŁKA BISCHOF + KLEIN HOLDING SE & CO. KG JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI B+K POLSKA HOLDING GMBH (HRB 6172), KTÓRA Z KOLEI JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI BISCHOF + KLEIN POLSKA GMBH (HRB 9864). SPÓŁKA B+K POLSKA HOLDING GMBH JEST JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM, A SPÓŁKA BISCHOF + KLEIN POLSKA GMBH JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI BISCHOF + KLEIN POLSKA GMBH SP. K. Z POWYŻSZEGO WYNIKA, IŻ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI KLEIN + GÜNTHER BETEILIGUNGS SE SPRAWUJĄ POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKI BISCHOF + KLEIN POLSKA GMBH SP. K. POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH ORAZ FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKI BISCHOF + KLEIN POLSKA GMBH SP. K.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JOACHIM ANTONI SIEKIERA
CZŁONEK
2001-07-10
2002-01-29
HORST WEBER
CZŁONEK
2001-07-10
2011-01-27
GINTER MAICHER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-29
2013-10-01
KARSTEN PAX
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-27
2013-10-01
2001-07-10
2003-02-21
EICHENDORFA, 3, WALCE, 47-344, WALCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie