KRS 0000021770
NIP7390009158
REGON00074200300000
NazwaZRZESZENIE PRYWATNEGO HANDLU I USŁUG W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZRZESZENIE PRYWATNEGO HANDLU I USŁUG
Data rejestracji 04 lip 2001 (23 lata temu) 04 lip 2001
Data usunięcia 21 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaZRZESZENIE HANDLU I USŁUG
Adres UL. MARKA KOTAŃSKIEGO, 4, OLSZTYN, 10-166, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7390009158
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 sie 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4799 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6492 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, W TYM UDZIELANIE POŻYCZEK #6920 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8219 WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #7490 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANNA JAKÓBOWSKA
Likwidator
2022-07-26
2023-09-21
TADEUSZ STOCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-04
2011-05-04
TADEUSZ NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-04
2003-02-05
JANINA PORYCKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-04
2007-01-03
MARIANNA OLSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-04
2003-02-05
GRAŻYNA KURMIN
Członek Organu Nadzoru
2003-02-05
2007-01-03
STANISŁAW JAŚKOWIEC
Członek Organu Nadzoru
2003-02-05
2005-11-09
BARBARA PRĄTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-11-09
2007-01-03
ZBIGNIEW JACZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-03
2011-05-04
WIESŁAW ŁUKASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-04
2023-09-21
TOMASZ STOPIERZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-04
2014-08-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU WRAZ Z DYREKTOREM BIURA (LUB OSOBY PRZEZ NICH UPOWAŻNIONE) REPREZENTUJĄ ZRZESZENIE WOBC WŁADZ I OSÓB TRZECICH. AKTY NOTARIALNE, UMOWY ORAZ WSZELKIEGO RODZAJU ZOBOWIĄZANIA, PEŁNOMOCNICTWA I CZEKI, POD PICZĄTKĄ ZRZESZENIA PODPISUJĄ PREZES I DYREKTOR LUB OSOBY PRZEZ NICH UPOWAŻNIONE.
MIECZYSŁAW SIEMIŃSKI
CZŁONEK
2001-07-04
2003-02-05
MAREK MAZUR
CZŁONEK
2001-07-04
2003-02-05
MAREK MAZUR
WICEPREZES
2003-02-05
2007-01-03
IRENA SMAGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-16
2018-06-06
WŁADYSŁAW BISTROŃ
PREZES
2001-07-04
2007-01-03
LESZEK STANISŁAWSKI
WICEPREZES
2001-07-04
2003-02-05
WANDA LIDIA CZAPIEWSKA
WICEPREZES
2007-01-03
2015-09-16
MICHAŁ ZYGMUNT WIERZBICKI
CZŁONEK
2003-02-05
2018-06-06
KAZIMIERZ SERWIN
CZŁONEK
2005-11-09
2007-01-03
URSZULA ZALEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-04
2012-09-04
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 142680.54 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 142680.54 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 238162.58 |
II. Zużycie materiałów i energii | 18464.89 |
III. Usługi obce | 55554.62 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1696.62 |
V. Wynagrodzenia | 132673.98 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 29011.11 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 761.36 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -95482.04 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3.57 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3.57 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3 |
III. Inne koszty operacyjne | 3 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -95481.47 |
G. Przychody finansowe | 104.44 |
II. Odsetki, w tym: | 104.44 |
H. Koszty finansowe | 387.59 |
I. Odsetki, w tym: | 387.59 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -95764.62 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -95764.62 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 11070.07 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 9182.2 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 104946.82 |
VI. Zysk (strata) netto | -95764.62 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1887.87 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1887.87 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1887.87 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1126.47 |
– do 12 miesięcy | 1126.47 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
I. inne | 761.4 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
Aktywa razem | 11070.07 |
B. Aktywa obrotowe | 11070.07 |
II. Należności krótkoterminowe | 3167 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3167 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 580 |
– do 12 miesięcy | 580 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2587 |
C. inne | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7903.07 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7903.07 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7903.07 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7903.07 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2001-07-04
2022-07-26
ZRZESZENIE PRYWATNEGO HANDLU I USŁUG
2001-07-04
2018-06-06
MICKIEWICZA, 3, OLSZTYN, 10-548, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie