KRS 0000186668
NIP7391017467
REGON51030457300000
Nazwa"WARDOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWARDOM
Data rejestracji 08 sty 2004 (21 lat temu) 08 sty 2004
Data usunięcia 11 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC JANA PAWŁA II, 1A, OLSZTYN, 10-101, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 627200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#1821 PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH #1822 PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1823 PRODUKCJA BIELIZNY #1824 PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1810 PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ #1920 PRODUKCJA WYROBÓW KALETNICZYCH I RYMARSKICH #5116 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #5141 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142 SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5242 SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5212 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #7440 REKLAMADANUTA CZAJKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-08
2016-04-11
RYSZARD TATARYNOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-07-08
2016-04-11
JANUSZ KWIECIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-08
2004-07-08
EWA MARIA JACZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-08
2016-04-11
ZBIGNIEW JACZEWSKI
Wspólnik
2004-01-08
2016-04-11
2146 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 214.600,00 ZŁ NA ZASADACH WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z MAŁŻONKĄ EWĄ MARIĄ JACZEWSKĄ
EWA MARIA JACZEWSKA
Wspólnik
2004-01-08
2016-04-11
2146 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 214.600,00 ZŁ NA ZASADACH WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z MAŁŻONKIEM JACZEWSKIM ZBIGNIEWEM ORAZ 727 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.700,00ZŁ
STANISŁAW JACZEWSKI
Wspólnik
2004-01-08
2016-04-11
1006 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.600 ZŁ
ZBIGNIEW JACZEWSKI
Likwidator
2007-08-01
2016-04-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO DYREKTOR SPÓŁKI
ZBIGNIEW JACZEWSKI
DYREKTOR SPÓŁKI
2004-01-08
2007-08-01
2004-01-08
2007-08-01
"WARDOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie