KRS 0000340933
NIP7393767155
REGON28044801900000
NazwaKAPMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKAPMAR
Data rejestracji 23 lis 2009 (15 lat temu) 23 lis 2009
Data usunięcia 05 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TOWAROWA, 19 C, OLSZTYN, 10-416, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7393767155
data rejestracji 01 gru 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHŁUKASZ MARCIN WĄSOWSKI
Beneficjent
ANNA JAKÓBOWSKA
reprezentant
MAREK IGNACY KAPŁON
Wspólnik
2009-11-23
2013-03-08
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.500 ZŁ
BARBARA ELŻBIETA MIŁADOWSKA
Wspólnik
2013-03-08
2020-03-13
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.500,00ZŁ
ŁUKASZ MARCIN WĄSOWSKI
Wspólnik
2020-03-13
2021-02-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
MAREK IGNACY KAPŁON
Prokurent
2013-03-08
2015-05-18
SAMOISTNA
ANNA JAKÓBOWSKA
Likwidator
2020-03-13
2021-02-05
ŁUKASZ MARCIN WĄSOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
ARKADIUSZ LESKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-23
2013-05-20
JOLANTA MAGDALENA PULWERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-23
2013-05-17
MAREK IGNACY KAPŁON
PREZES ZARZĄDU
2009-11-23
2013-03-08
PAWEŁ DRZEWIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-23
2013-05-17
ŁUKASZ MARCIN WĄSOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-20
2017-10-13
ŁUKASZ MARCIN WĄSOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-10-13
2020-03-13
BARBARA ELŻBIETA MIŁADOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-05-18
2017-10-13
2009-11-23
2020-03-13
KAPMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie