KRS 0000020027
NIP8871648731
REGON89132636100000
NazwaMUNDIA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMUNDIA POLAND
Data rejestracji 09 lip 2001 (23 lata temu) 09 lip 2001
Data usunięcia 05 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, SREBRNA GÓRA, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 477500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE"EL - LOCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-07-09
2003-01-06
50 UDZIAŁÓW - 25000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
012512334
Wspólnik
2001-07-09
2003-04-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
89110925000000
BOGDAN SZTABA
Wspólnik
2003-04-09
2022-07-05
420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWIEŚCIE DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SIKANDAR MUNDIA
Wspólnik
2006-10-18
2022-07-05
535 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 267.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
SIKANDAR MUNDIA
Prokurent
2006-10-18
2007-01-04
SAMOISTNA
STANISŁAW URBANIK
Prokurent
2006-10-18
2007-08-06
SAMOISTNA
BOGDAN ROMAN SZTABA
Prokurent
2007-01-04
2008-08-21
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, BĄDŹ TEŻ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PROKURENT LUB DZIAŁAJĄCY W GRANICACH POSIADANEGO UMOCOWANIA PEŁNOMOCNIK. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM, DZIAŁAJĄCY TEŻ ŁĄCZNIE.
ROMAN KOCZEŃ
PREZES ZARZĄDU
2001-07-09
2003-11-13
BOGDAN ROMAN SZTABA
PREZES
2003-11-13
2006-10-18
MUHAMMAD ALI SIDDIQI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-18
2007-01-04
SIKANDAR MUNDIA
PREZES ZARZĄDU
2007-01-04
2022-07-05
2001-07-09
2006-10-18
TOWARZYSTWO OSZCZĘDZANIA CIEPŁA "ELBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-09
2007-02-07
ZAKŁADOWA, 2, SREBRNA GÓRA, 57 - 215, SREBRNA GÓRA, POLSKA
2007-02-07
2013-11-28
SZKOLNA, 7, SREBRNA GÓRA, 57-215, SREBRNA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie