KRS 0000017182
NIP8871622513
REGON89110925000000
Nazwa"BASZTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBASZTA
Data rejestracji 22 paź 2001 (23 lata temu) 22 paź 2001
Data usunięcia 27 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----, -----, SREBRNA GÓRA, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 304000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #1740A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #1754Z PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #8514D 1. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA I LECZNICZA 2. OPIEKA NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMILUCYNA SZTABA
Wspólnik
2001-10-22
2006-11-15
324 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.400 ZŁ (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE CZTERYSTA ZŁOTYCH)
ROMAN KOCZEŃ
Wspólnik
2001-10-22
2006-11-15
1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MARTYNA ANNA SZTABA
Wspólnik
2001-10-22
2005-09-23
60800 (SZEŚĆEDZIESIĄT TYSIĘCY OSIEMSET PLN)
TOMASZ SZTABA
Wspólnik
2001-10-22
2018-04-27
608 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.800 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH)
BOGDAN ROMAN SZTABA
Wspólnik
2005-09-23
2006-11-15
608 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.800 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIECY OSIEMSET ZŁOTYCH)
DMITRIJ PACHAREV
Wspólnik
2006-11-15
2018-04-27
2432 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 243.200, ZŁ (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
LUCYNA SZTABA
Prokurent
2002-07-16
2003-08-14
PROKURA SAMOISTNA
BOGDAN ROMAN SZTABA
Prokurent
2003-08-14
2007-12-14
SAMOISTNA
BOGDAN ROMAN SZTABA
Prokurent
2001-10-22
2002-05-29
ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
LUCYNA SZTABA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-22
2002-05-29
ROMAN KOCZEŃ
PREZES ZARZĄDU
2002-05-29
2006-11-15
DMITRIJ PACHAREV
PREZES ZARZĄDU
2006-11-15
2018-04-27
2001-10-22
2009-01-29
SZKOLNA, 7, SREBRNA GÓRA, 57-215, SREBRNA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie