KRS 0000019765
REGON01497386100000
Nazwa"POLINFO POLSKIE SIECI INFORMACYJNE" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOLINFO POLSKIE SIECI INFORMACYJNE
Data rejestracji 13 cze 2001 (23 lata temu) 13 cze 2001
Data usunięcia 09 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ŁUKOWA, 9, WARSZAWA, 02-767, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 310000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji31000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #80 EDUKACJA #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEMTOMASZ FRANCISZEK MROCZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-13
2017-05-09
JERZY KRZYSZTOF THIEME
Członek Organu Nadzoru
2001-06-13
2017-05-09
WITOLD DANIŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-13
2017-05-09
JACEK OSKAR KITTEL
Członek Organu Nadzoru
2001-06-13
2016-11-24
KETTY POPÓW
Członek Organu Nadzoru
2001-06-13
2017-05-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAROSŁAW ZBIGNIEW BARTNIK
PREZES ZARZĄDU
2001-06-13
2017-05-09
2001-06-13
2017-05-09
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-13
2017-05-09
"POLINFO POLSKIE SIECI INFORMACYJNE" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-13
2017-05-09
ŁUKOWA, 9, WARSZAWA, 02-767, WARSZAWA, POLSKA
2001-06-13
2017-05-09
22 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2001-06-13
2017-05-09
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2001-06-13
2017-05-09
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2001-06-13
2017-05-09
63 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
2001-06-13
2017-05-09
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2001-06-13
2017-05-09
71 - WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2001-06-13
2017-05-09
72 - INFORMATYKA
2001-06-13
2017-05-09
73 - NAUKA
2001-06-13
2017-05-09
74 - POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2001-06-13
2017-05-09
80 - EDUKACJA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie