KRS 0000019834
NIP5251572966
REGON01241381000000
NazwaBADANIA SYSTEMOWE "ENERGSYS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBADANIA SYSTEMOWE "ENERGSYS"
Data rejestracji 18 cze 2001 (23 lata temu) 18 cze 2001
Data usunięcia 27 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres J.J. ROSTAFIŃSKICH, 4, WARSZAWA, 02-593, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 220000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5251572966
data rejestracji 01 kwi 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEBOLESŁAW JANKOWSKI
Wspólnik
2001-06-18
2017-07-07
218 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.800,00 ZŁOTYCH
TADEUSZ LIS
Wspólnik
2001-06-18
2021-01-27
474 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.400,00 ZŁOTYCH
TOMASZ FRANCISZEK MROCZEK
Wspólnik
2001-06-18
2021-01-27
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH
MAREK LEON NIEMYSKI
Wspólnik
2017-07-07
2021-01-27
345 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34500,00 ZŁ
ADAM WIESŁAW UMER
Wspólnik
2017-07-07
2021-01-27
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 000,00 ZŁ
ADAM WIESŁAW UMER
Likwidator
2020-01-13
2021-01-27
ADAM WIESŁAW UMER
Beneficjent
ADAM WIESŁAW UMER
reprezentant
ZYGMUNT STEFAN PARCZEWSKI
Prokurent
2016-11-17
2021-01-27
PROKURA SAMOISTNA
ADAM WIESŁAW UMER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
TADEUSZ LIS
PREZES
2001-06-18
2016-11-17
MAREK LEON NIEMYSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-18
2016-11-17
MAREK LEON NIEMYSKI
PREZES
2016-11-17
2018-09-18
ADAM WIESŁAW UMER
WICEPREZES
2016-11-17
2018-09-18
ADAM WIESŁAW UMER
PREZES ZARZĄDU
2018-09-18
2020-01-13
BOLESŁAW JANKOWSKI
WICEPREZES
2001-06-18
2016-08-26
2001-06-18
2020-01-13
BADANIA SYSTEMOWE "ENERGSYS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-18
2004-08-06
ŚWIĘTOKRZYSKA, 21, WARSZAWA, 00-049, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie