KRS 0000019099
REGON01156536300000
NazwaKINOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKINOMAX
Data rejestracji 18 cze 2001 (23 lata temu) 18 cze 2001
Data usunięcia 17 cze 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 17, WARSZAWA, 02-515, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 65500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #7440Z REKLAMA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPULAWSKA PLANUNGS - UND ERRICHTUNGSGES.M.B.H.
Wspólnik
2001-06-18
2008-06-17
65500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 65.500.000,00 ZŁOTYCH
JERZY MICHAŁ OLSIENKIEWICZ
Likwidator
2007-09-04
2008-06-17
ROBERT WAGNER
Likwidator
2007-09-04
2008-06-17
WERNER TRINKO
Likwidator
2007-09-04
2008-06-17
HARRY NEUBAUER
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2007-01-31
RAINER POSCH
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2007-01-31
JACEK TOMASZ RUSIECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-12
2006-12-05
RONALD HALMENSCHLAGER
Członek Organu Nadzoru
2006-12-05
2008-06-17
FRIEDRICH PRIMETZHOFER
Członek Organu Nadzoru
2007-01-31
2008-06-17
HARALD MULLEY
Członek Organu Nadzoru
2007-01-31
2008-06-17
JERZY ANDRZEJ RUTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2004-02-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JERZY MICHAŁ OLSIENKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-18
2006-07-26
JERZY MICHAŁ OLSIENKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-07-26
2007-09-04
KARL HIRSCHMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-18
2001-09-06
CHRISTOPH REISEGGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-18
2002-05-29
FRIEDRICH PRIMETZHOFER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-06
2006-07-26
FRIEDRICH PRIMETZHOFER
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-26
2007-01-31
ROBERT WAGNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-29
2007-09-04
WERNER TRINKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-31
2007-09-04
2001-06-18
2007-09-04
KINOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-18
2004-08-18
PUŁAWSKA, 17, WARSZAWA, 02-515, WARSZAWA, POLSKA
2004-08-18
2004-09-30
PUŁAWSKA, 89, WARSZAWA, 02-515, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie