KRS 0000026461
REGON01306402700000
Nazwa"BARING COMMUNICATIONS EQUITY EMERGING EUROPE CAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBARING COMMUNICATIONS EQUITY EMERGING EUROPE CAPITAL
Data rejestracji 13 lip 2001 (23 lata temu) 13 lip 2001
Data usunięcia 29 wrz 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 17, WARSZAWA, 02-515, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 808000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA"BCEE ADVISERS LIMITED"
Wspólnik
2001-07-13
2005-09-29
808 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 808.000 ZŁOTYCH
MAREK JUREVIC
Likwidator
2004-09-30
2005-09-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓ ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
HEATHER JEAN CALLENDER POTTERS
PREZES ZARZĄDU
2001-07-13
2002-04-12
HEATHER JEAN CALLENDER POTTERS
PREZES ZARZĄDU
2002-04-12
2004-01-05
ZBIGNIEW REKUSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-13
2002-04-12
PAWEŁ GAŁECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-13
2002-04-12
PAULINA AGNIESZKA JASKIERSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-22
2002-10-17
MAREK JUREVIC
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-22
2004-01-05
MAREK JUREVIC
PREZES ZARZĄDU
2004-01-05
2004-09-30
2001-07-13
2004-09-30
"BARING COMMUNICATIONS EQUITY EMERGING EUROPE CAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-13
2001-11-22
CHOCIMSKA, 28, WARSZAWA, 00-791, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie