KRS 0000018430
NIP9542304511
REGON27661740700000
Nazwa"IMPACT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIMPACT
Data rejestracji 30 sie 2001 (23 lata temu) 30 sie 2001
Data usunięcia 13 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRZEGORZA FITELBERGA, 1, KATOWICE, 40-588, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAMARIA SIKORSKA
Wspólnik
2001-08-30
2009-07-02
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ
STANISŁAW BARGIEŁ
Wspólnik
2004-02-17
2009-07-02
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ
ROMAN NOWINOWSKI
Wspólnik
2009-07-02
2013-06-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.
TOMASZ ROMAN NOWINOWSKI
Wspólnik
2013-06-27
2016-02-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
Wspólnik
2016-02-18
2021-07-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
36187123500000
MARIUSZ JACEK SKROBIŚ
Wspólnik
2004-02-17
2009-07-02
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ
MARIA SIKORSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2009-07-02
MARIA JÓZEFA SEMIK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2002-11-26
AURELIUSZ RAKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2002-11-26
MARIAN FRANCISZEK JAROSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-11-26
2003-04-08
GRZEGORZ GOŁĘBIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-26
2003-04-08
KRYSTYNA ŚWIDERSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-08
2009-07-02
ERYK SKROBIŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-08
2009-07-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY JEDNOOSOBOWO A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE KTÓREGOKOLWIEK Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
EWA ELŻBIETA KUBERA
PREZES
2001-08-30
2002-11-26
STANISŁAW BARGIEŁ
PREZES ZARZĄDU
2002-11-26
2009-07-02
MAŁGORZATA BEATA WAJS
PREZES ZARZĄDU
2009-07-02
2016-07-22
TOMASZ ROMAN NOWINOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-27
2016-02-18
GRZEGORZ MAURYCY MATWIJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-18
2016-07-22
GRZEGORZ MAURYCY MATWIJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-07-22
2017-10-12
KRZYSZTOF ADAM SIENKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-26
2003-04-08
MARIUSZ JACEK SKROBIŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-08
2009-07-02
2001-08-30
2009-07-02
"TECH-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-30
2002-11-26
JÓZEFOWSKA, 6, KATOWICE, 40-950, KATOWICE, POLSKA
2002-11-26
2003-04-08
1.MAJA, 45, JASTRZĘBIE ZDRÓJ, 44-330, JASTRZĘBIE ZDRÓJ, POLSKA
2003-04-08
2009-07-02
1 - MAJA, 22, JASTRZĘBIE ZDRÓJ, 44-330, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, POLSKA
2009-07-02
2013-06-27
GRABOWA, 1A, KATOWICE, 41-175, KATOWICE, POLSKA
2013-06-27
2016-02-18
ZABRSKA, 14, KATOWICE, 40-083, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie