KRS 0000229286
NIP6330005334
REGON27180606100000
Nazwa"TOMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOMEX
Data rejestracji 25 lut 2005 (20 lat temu) 25 lut 2005
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SPORTOWA, 4, BRENNA, 43-438, BRENNA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 778300,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6330005334
data rejestracji 01 paź 1996
status Czynny
45812610200040079620000010
BS8126 Oddział Brenna
ul. Wyzwolenia 97 43-438 cieszyński POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKIJAN PAWEŁ OŚLIŹLOK
Beneficjent
JAN PAWEŁ OŚLIŹLOK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
STANISŁAW JABŁOŃSKI
Wspólnik
2005-02-25
2022-07-15
530 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53.000,00 ZŁ
JUDYTA JABŁOŃSKA
Wspólnik
2022-07-15
2022-11-16
88 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.800,00 ZŁ
ALICJA BARBARA RYCHTER
Wspólnik
2022-07-15
2022-11-16
238 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.800,00 ZŁ
JAN OŚLIŹLOK
Wspólnik
2022-11-16
7783 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 778.300,00 ZŁ
RYSZARD ANTONI KĘDZIORA
Wspólnik
2005-02-25
2006-08-03
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
MARIUSZ JACEK SKROBIŚ
Wspólnik
2005-02-25
2008-07-30
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF MARCOL
Wspólnik
2011-10-11
2022-11-16
530 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53.000,00 ZŁ
ALICJA JABŁOŃSKA
Wspólnik
2022-07-15
2022-11-16
354 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.400,00 ZŁ
JÓZEF MIELNIKIEWICZ
Wspólnik
2022-07-15
2022-11-16
3022 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 302.200,00 ZŁ
LUDMIŁA DYMEK
Wspólnik
2022-07-15
2022-11-16
88 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.800,00 ZŁ
MARCIN PIOTR RYCHTER
Członek Organu Nadzoru
2005-02-25
2005-06-28
STANISŁAW JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-02-25
2007-07-05
MARIUSZ JACEK SKROBIŚ
Członek Organu Nadzoru
2005-02-25
2012-07-03
STANISŁAW MARCOL
Członek Organu Nadzoru
2005-02-25
2007-07-05
RYSZARD ANTONI KĘDZIORA
Członek Organu Nadzoru
2005-02-25
2005-06-28
STANISŁAW MARCOL
Członek Organu Nadzoru
2008-07-30
2011-10-11
RAFAŁ BOGUSŁAW RYCHTER
Członek Organu Nadzoru
2009-05-05
2011-10-11
STANISŁAW JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-11-02
2012-07-03
KRZYSZTOF MARCOL
Członek Organu Nadzoru
2011-10-11
2012-07-03
JÓZEF MIELNIKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-07-03
2022-11-16
JAN OŚLIŹLOK
Prokurent
2022-11-16
PROKURENT SAMOISTNY
JAN PAWEŁ OŚLIŹLOK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. ZARZĄD JEST UPOWAŻNIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UMOCOWANY JEST PREZES ZARZĄDU, PROKURENT SAMOISTNY LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PROKURENT SAMOISTNY LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. DO USTANOWIENIA PROKURY WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A ODWOŁAĆ JĄ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
MARIUSZ SKROBIŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-07-03
2013-09-06
KRZYSZTOF MARCOL
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-07-03
2015-09-24
KRZYSZTOF MARCOL
WICEPREZES
2022-07-15
2022-11-16
KATARZYNA AGNIESZKA OŚLIŹLOK
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-11-16
HENRYK JAN WIDERA
PREZES ZARZĄDU
2005-02-25
2007-07-05
RAFAŁ BOGUSŁAW RYCHTER
V-CE PREZES ZARZĄDU
2005-02-25
2009-05-05
STANISŁAW JABŁOŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-07-05
2009-11-02
ZBIGNIEW PAJESTKA
WICEPREZES
2009-05-05
2012-07-03
ZBIGNIEW PAJESTKA
PREZES ZARZĄDU
2012-07-03
JÓZEF MIELNIKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-11-02
2012-07-03
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-23
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 342614.59 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 441084.37 |
I. Amortyzacja | 69617.32 |
II. Zużycie materiałów i energii | 148686.52 |
III. Usługi obce | 96489.28 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 54502.19 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 151919.74 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 47904.32 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5545.64 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1191961.63 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 515845.99 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 778300 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 676115.64 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 636750 |
Aktywa razem | 1191961.63 |
A. Aktywa trwałe | 1149743.05 |
B. Aktywa obrotowe | 42488.58 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 23045.56 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie