KRS 0000016334
REGON27765336800000
NazwaZARZĄD BUDYNKÓW "GLIWICE-ZACHÓD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZARZĄD BUDYNKÓW "GLIWICE-ZACHÓD"
Data rejestracji 01 cze 2001 (23 lata temu) 01 cze 2001
Data usunięcia 10 sty 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRODOWA, 2, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4544A MALOWANIE #4544B SZKLENIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2001-06-01
2004-01-10
100 UDZIAŁÓW PO 500,00;-ZŁ KAŻDY TJ. 50.000,00;-ZŁ
27656763200000
KRYSTYNA JADWIGA MADEJSKA KARBOWNIK
Likwidator
2002-12-02
2003-12-16
BOGUSŁAWA KOPROWSKA CISEK
Likwidator
2003-12-16
2004-01-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU
LUDWIKA WRONA
PREZES ZARZĄDU
2001-06-01
2002-12-02
2001-06-01
2002-12-02
ZARZĄD BUDYNKÓW "GLIWICE-ZACHÓD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie