KRS 0000015943
NIP6422730511
REGON27756753900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-SANITARNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-SANITARNYCH
Data rejestracji 29 maj 2001 (23 lata temu) 29 maj 2001
Data usunięcia 01 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANKOWICKA, 23, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #455 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNERYBNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE S. A.
Wspólnik
2001-05-29
2002-03-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 PLN (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)
272921404
JAN KUCHARSKI
Wspólnik
2002-03-21
2018-06-01
37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.500,00 ZŁ
CZESŁAW DOBROWOLSKI
Wspólnik
2002-03-21
2018-06-01
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000.00 ZŁ
WOJCIECH KUŹNIK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-29
2002-03-21
JAN ZAWADA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-29
2002-03-21
RENATA BIŚTA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-29
2002-03-21
ADELAJDA NADZIAK
Prokurent
2003-01-29
2015-02-02
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDER DOBROWOLSKI
Prokurent
2012-11-26
2014-04-08
SAMOISTNA
ADELAJDA NADZIAK
Likwidator
2015-02-02
2018-06-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAN KUCHARSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-05-29
2009-05-28
CZESŁAW DOBROWOLSKI
WICE PREZES ZARZĄDU
2001-05-29
2012-10-09
CZESŁAW DOBROWOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-10-09
2015-02-02
ALEKSANDER DOBROWOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-05-28
2012-10-09
2001-05-29
2002-03-21
"RPBI-DROGI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-21
2015-02-02
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-SANITARNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-29
2006-01-18
3 MAJA, 30, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie