KRS 0000302458
NazwaPOWEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOWEKO
Data rejestracji 31 mar 2008 (16 lat temu) 31 mar 2008
Data usunięcia 07 lip 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANKOWICKA, 23, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2896Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMIHANS GEORG KRAUS
Wspólnik
2008-03-31
2011-07-07
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00;-ZŁ
JANUSZ BEDNORZ
Wspólnik
2008-03-31
2011-07-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00;-ZŁ
ANNA MARIA AMALIO BEDNORZ
Wspólnik
2008-03-31
2011-07-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00;-ZŁ
ZBIGNIEW PIOTR BEDNORZ
Wspólnik
2008-03-31
2011-07-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00;-ZŁ
ANNA KATARZYNA GLINIANOWICZ
Wspólnik
2008-03-31
2011-07-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00;-ZŁ
MACIEJ KRZYSZTOF GLINIANOWICZ
Wspólnik
2008-03-31
2011-07-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00;-ZŁ
MICHAŁ MARIUSZ DUDEK
Wspólnik
2008-03-31
2011-07-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00;-ZŁ
ANNA MARIA AMALIO BEDNORZ
Prokurent
2008-10-21
2011-07-07
PROKURA ODDZIELNA
ZBIGNIEW PIOTR BEDNORZ
Likwidator
2010-10-13
2011-07-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZBIGNIEW PIOTR BEDNORZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-31
2010-10-13
2008-03-31
2010-10-13
POWEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie