KRS 0000014710
REGON71045606400000
NazwaENERGIA SIEDLCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGIA SIEDLCE
Data rejestracji 01 cze 2001 (23 lata temu) 01 cze 2001
Data usunięcia 31 paź 2002 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STARZYŃSKIEGO, 7, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4682600,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #45 BUDOWNICTWO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W SIEDLCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-06-01
2002-10-31
46826 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4682600 ZŁ.
710008029
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JERZY ANTONI UZIĘBŁO
PREZES ZARZĄDU
2001-06-01
2002-10-31
JAROSŁAW BOGDAN KRYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-01
2002-10-31
PRZEMYSŁAW KOŁODZIEJAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-01
2002-10-31
2001-06-01
2002-10-31
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-01
2002-10-31
ENERGIA SIEDLCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-01
2002-10-31
STARZYŃSKIEGO, 7, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
2001-06-01
2002-10-31
4010A - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2001-06-01
2002-10-31
4010C - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2001-06-01
2002-10-31
4030A - PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)
2001-06-01
2002-10-31
4030B - DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)
2001-06-01
2002-10-31
7420 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE BUDOWY ELEKTROWNI, INŻYNIERII LĄDOWEJ I POKREWNE DORADZTWO TECHNICZNE
2001-06-01
2002-10-31
7414A - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2001-06-01
2002-10-31
7415Z - ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWAMI
2001-06-01
2002-10-31
45 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I INŻYNIERII LĄDOWEJ
2001-06-01
2002-10-31
7430Z - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie