KRS 0000013698
NIP6641004762
REGON29059629000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "BUGAJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "BUGAJ" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 22 maj 2001 (23 lata temu) 22 maj 2001
Data usunięcia 12 wrz 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUGAJ, 45, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 18677200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010B PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4020B DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYMBARBARA SEWERYN GĄSKA
Powiernik
2008-11-26
2013-09-12
NECOLES INVESTMENTS B.V. Z/S W ROTTERDAMIE
Wspólnik
2001-05-22
2013-09-12
10.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.677.200,00 ZŁ
TODD FRED SCOTT
Członek Organu Nadzoru
2001-05-22
2004-03-11
MARIA TERESA CHMIELEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-22
2002-10-18
ANDRZEJ WISZNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-22
2004-03-11
TERRY RICHARD SEARS
Członek Organu Nadzoru
2001-05-22
2004-03-11
NANCY LEE SNOWDEN
Członek Organu Nadzoru
2001-05-22
2003-06-06
PAUL JOSEPH GAETO
Członek Organu Nadzoru
2003-06-06
2004-03-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT, KAŻDY Z NICH DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ZBIGNIEW WALDEMAR WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2001-05-22
2003-12-24
NORBERT SZYMON GRUDZIEŃ
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR TECHNICZNY
2001-05-22
2003-12-24
WANDA BARBARA JAGIEŁA
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR EKONOMICZNY - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2001-05-22
2007-09-07
WANDA BARBARA JAGIEŁA
PREZES
2007-09-07
2013-09-12
TERRY RICHARD SEARS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-19
2013-09-12
NORBERT SZYMON GRUDZIEŃ
PREZES
2003-12-24
2007-09-07
2001-05-22
2004-12-15
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "BUGAJ"
2004-12-15
2012-11-13
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "BUGAJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-22
2004-11-19
RADOMSKA, 29, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie