KRS 0000050231
NIP6620050604
REGON00367436000000
NazwaHANDLOWO - PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY
Krótka nazwaHANDLOWO - PRODUKCYJNA PRACY
Data rejestracji 05 paź 2001 (23 lata temu) 05 paź 2001
Data usunięcia 24 cze 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres NOWOWIEJSKA, 52, PIŃCZÓW, 28-400, PIŃCZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWANDA STANISŁAWA DRYJA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2002-07-15
RYSZARD TUTAJ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2002-07-15
KRYSTYNA MARIA GÓRSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2002-07-15
LIDIA ANNA KWIECIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2002-07-15
JOLANTA MARIA RASAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2002-07-15
HENRYK POLAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2002-07-15
ZYGMUNT SŁAWOMIR PĘCHERZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2006-07-12
DANUTA WILKUS
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2002-07-15
MARIANNA KEMPKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2005-09-28
ELŻBIETA KAMIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2005-09-28
2006-07-12
BARBARA SEWERYN GĄSKA
Powiernik
2007-02-23
2009-06-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIE SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
STANISŁAW ADAM CHACAGA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-05
2002-07-15
DEZYDERIUSZ GAWRON
Z-CA PREZESA
2001-10-05
2002-05-13
MIECZYSŁAWA JANIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-05
2002-05-13
RYSZARD GRZEGORZ TUTAJ
ZASTĘPCA PREZESA
2002-05-13
2002-07-15
RYSZARD GRZEGORZ TUTAJ
PREZES
2002-07-15
2009-06-24
ZDZISŁAW DUBIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-13
2002-07-15
ZDZISŁAW DUBIEL
ZASTĘPCA PREZESA
2002-07-15
2009-06-24
WANDA STANISŁAWA DRYJA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-15
2005-09-28
LIDIA ANNA KWIECIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-28
2009-06-24
2001-10-05
2009-06-24
SPÓŁDZIELNIA
2001-10-05
2009-06-24
HANDLOWO - PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY
2001-10-05
2009-06-24
NOWOWIEJSKA, 52, PIŃCZÓW, 28-400, PIŃCZÓW, POLSKA
2001-10-05
2009-06-24
5211Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2001-10-05
2009-06-24
5212Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2001-10-05
2009-06-24
5225Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH
2001-10-05
2009-06-24
5151Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH
2001-10-05
2009-06-24
5153B - SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2001-10-05
2009-06-24
5154Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
2001-10-05
2009-06-24
5155Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2001-10-05
2009-06-24
5170B - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA
2001-10-05
2009-06-24
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2001-10-05
2009-06-24
9305Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie