KRS 0000012374
REGON69029483700000
NazwaEUROHELIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaEUROHELIOS
Data rejestracji 16 maj 2001 (23 lata temu) 16 maj 2001
Data usunięcia 15 lis 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 14, RZESZÓW, 35-105, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5540Z BARY #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOJACEK DRWAL
Wspólnik
2001-10-11
2002-11-22
37 UDZIAŁÓW PO 100 KAZDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3700 ZŁ
ZYGMUNT SOKOŁOWSKI
Wspólnik
2002-11-22
2005-11-15
40 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ
DARIUSZ ABRAMIUK
Wspólnik
2001-05-16
2001-10-11
40 UDZIAŁÓW PO 100 KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000
TADEUSZ JAN WRONA
Powiernik
2002-12-12
2005-11-15
MAŁGORZATA KINGA BANACH
Prokurent
2001-08-24
2002-04-03
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO PIĘCIU OSÓB POWOŁYWANYCH UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW,KTÓRE USTALA LICZBĘ JEGO I SKŁAD 2.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU Z TYM,ŻE W PRZYPADKU GDY CZYNNOŚĆ DOTYCZY ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ 25.000ZŁ.(DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)-WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
JACEK JERZY DRWAL
PREZES
2001-08-24
2002-11-22
ZYGMUNT SOKOŁOWSKI
PREZES
2002-11-22
2005-11-15
MAREK ANTONI BIEGANOWSKI
PREZES
2001-05-16
2001-08-24
2001-05-16
2001-10-11
FIRMA HANDLOWA "HELIOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-11
2002-12-12
"EUROHELIOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie