KRS 0000338441
NIP9462590087
REGON06053158700000
NazwaAJMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAJMAX
Data rejestracji 01 paź 2009 (15 lat temu) 01 paź 2009
Data usunięcia 07 mar 2023 07 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ABRAMOWICKA, 150, LUBLIN, 20-391, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30360,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9462590087
data rejestracji 13 paź 2009
status Czynny
81114020170000440210498956
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
al. Józefa Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJIRENA DRWAL
Beneficjent
MAREK DRWAL
Beneficjent
JACEK DRWAL
reprezentant
IRENA DRWAL
reprezentant
MAREK DRWAL
reprezentant
MAREK DRWAL
Wspólnik
2009-10-01
2023-03-07
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.240,00 ZŁ
IRENA MARIA DRWAL
Wspólnik
2009-10-01
2023-03-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.120,00 ZŁ
JACEK DRWAL
Prokurent
2009-10-01
2023-03-07
SAMOISTNA
IRENA DRWAL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAREK DRWAL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JAK I JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAREK DRWAL
PREZES ZARZĄDU
2009-10-01
2023-03-07
IRENA MARIA DRWAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-10-01
2023-03-07
2009-10-01
2023-03-07
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-10-01
2023-03-07
AJMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-10-01
2023-03-07
ABRAMOWICKA, 150, LUBLIN, 20-391, LUBLIN, POLSKA
2019-12-19
2023-03-07
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2019-12-19
2023-03-07
4511Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2019-12-19
2023-03-07
463 - SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2019-12-19
2023-03-07
464 - SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2019-12-19
2023-03-07
476 - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2019-12-19
2023-03-07
52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2019-12-19
2023-03-07
81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
2019-12-19
2023-03-07
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie