KRS 0000041182
REGON00040074500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNA "TRANSPED" W LUBLINIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRACY TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNA "TRANSPED" W LUBLINIE
Data rejestracji 04 wrz 2001 (23 lata temu) 04 wrz 2001
Data usunięcia 17 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ALEJE SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY, 47, LUBLIN, 20-950, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6021 TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, ROZKŁADOWY POZOSTAŁY #6023 POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5212 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #7440 REKLAMABOGDAN ALEKSANDER ŁOS
Pełnomocnik
2012-04-25
2013-02-19
REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI WE WSZYSTKICH SPRAWACH NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ.
WALDEMAR JANUSZ WODZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-04-25
2014-01-17
JERZY SZYMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-04-25
2014-01-17
LESZEK LEGENCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2004-07-27
JAN CZAJKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2007-06-08
WALDEMAR WACŁAW KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2002-07-09
RYSZARD STACHYRA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2003-06-10
JERZY SZYMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2003-06-10
ANTONI CIEŚLIK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-09
2005-05-17
STANISŁAW WOŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-09
2005-05-17
MARIAN ŚWIŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-09
2006-07-03
JADWIGA MARIA ADAMIEC
Prokurent
2004-07-08
2010-06-04
ŁĄCZNA Z CZŁONKAMI ZARZĄDU
BOGDAN ALEKSANDER ŁOS
Likwidator
2013-02-19
2014-01-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIDCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK
WIESŁAW RYSZARD HARMARZ
PREZES
2001-09-04
2007-06-08
MAREK RYSZARD WILCZYŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2001-09-04
2007-06-08
MAREK RYSZARD WILCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-06-08
2013-02-19
JERZY SZYMCZYK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU OD 16.04.2007R. DO 16.09.2007R.
2007-06-08
2007-06-26
DARIUSZ BIENIEK
ZASTĘPCA PREZESA
2007-06-26
2008-10-29
ANDRZEJ JAN KOWALIK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2008-10-29
2009-01-07
ANNA BOŻENA KUREK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2009-01-07
2009-01-19
ANNA BOŻENA KUREK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2009-01-19
2011-05-19
ANDRZEJ TADEUSZ SZYMAŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2011-05-19
2013-02-19
2001-09-04
2013-02-19
SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNA "TRANSPED" W LUBLINIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie